Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
21:26, ngày 22-07-2016
Sáng 22-7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.
Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
- Ngày sinh: 12-4-1954
- Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
- Ngày vào Đảng: 9-12-1981; Ngày chính thức: 9-12-1982
- Trình độ được đào tạo:
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành tài chính-ngân sách nhà nước
+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế
+ Lý luận Chính trị: Cử nhân chính trị
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
- Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X,XI,XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ: 1991-1995
Tóm tắt quá trình công tác:
- Từ 8-1975 – 2-1976: Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8
- Từ 3-1976 – 7-1978: Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre
- Từ 8-1978 – 6-1983: Cán bộ Phòng Tài vụ - Thu quốc doanh; Phó Phòng Tài vụ - Thu quốc doanh (bổ nhiệm 6-1983)
- Từ 7-1983 – 4-1987: Phó Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
- Từ 5-1987 – 9-1990: Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan
- Từ 10-1990 – 9-1991: Quyền Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh
- Từ 10-1991 – 3-1995: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh
- Từ 4-1995 – 3-2001: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ (từ 1996 đến 2002), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương (từ 1996-2002)
- Từ 4-2001 – 8-2002: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương
- Từ 9-2002 – 2-2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
- Từ 3-2006 – 4-2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Thứ trưởng Bộ Tài chính
- Từ 5-2006 – 7-2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại
- Từ 8-2007 – 1-2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng
- Từ 1-2011 – 7-2011: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng
- Từ 7-2011 – 5-2013: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 5-2013 – 1-2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 1-2016 – 31-3-2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 31-3-2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Chủ tịch Quốc hội
- Từ 2007 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV
- Từ 22-7-2016: Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
- Ngày sinh: 12-4-1954
- Quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
- Ngày vào Đảng: 9-12-1981; Ngày chính thức: 9-12-1982
- Trình độ được đào tạo:
+ Giáo dục phổ thông: 12/12
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân chuyên ngành tài chính-ngân sách nhà nước
+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ kinh tế
+ Lý luận Chính trị: Cử nhân chính trị
+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh C
- Khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X,XI,XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII
- Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ: 1991-1995
Tóm tắt quá trình công tác:
- Từ 8-1975 – 2-1976: Nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài khu 8
- Từ 3-1976 – 7-1978: Giải thể Khu, chuyển về Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre
- Từ 8-1978 – 6-1983: Cán bộ Phòng Tài vụ - Thu quốc doanh; Phó Phòng Tài vụ - Thu quốc doanh (bổ nhiệm 6-1983)
- Từ 7-1983 – 4-1987: Phó Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
- Từ 5-1987 – 9-1990: Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan
- Từ 10-1990 – 9-1991: Quyền Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh
- Từ 10-1991 – 3-1995: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Liên cơ; Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh
- Từ 4-1995 – 3-2001: Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng: Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ (từ 1996 đến 2002), Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương (từ 1996-2002)
- Từ 4-2001 – 8-2002: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương
- Từ 9-2002 – 2-2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương
- Từ 3-2006 – 4-2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Thứ trưởng Bộ Tài chính
- Từ 5-2006 – 7-2007: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Thương mại
- Từ 8-2007 – 1-2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng
- Từ 1-2011 – 7-2011: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng
- Từ 7-2011 – 5-2013: Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 5-2013 – 1-2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI; Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 1-2016 – 31-3-2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Phó Chủ tịch Quốc hội
- Từ 31-3-2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Chủ tịch Quốc hội
- Từ 2007 đến nay: Đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV
- Từ 22-7-2016: Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV  (22/07/2016)
Bảo đảm quyền được an sinh xã hội cho người dân  (22/07/2016)
Hợp tác văn hóa Việt Nam - ASEAN  (22/07/2016)
Cảnh quan văn hóa tâm linh Yên Tử  (22/07/2016)
Cảnh quan văn hóa tâm linh Yên Tử  (22/07/2016)
Cảnh quan văn hóa tâm linh Yên Tử  (22/07/2016)
- Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian mạng ở nước ta hiện nay
- Chính sách đối ngoại của Pháp trong bối cảnh mới
- Hợp tác Việt Nam - Liên minh châu Âu trong ứng phó với biến đổi khí hậu
- Đảng bộ Quân khu 5 với phương hướng, giải pháp trọng tâm để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, tiến tới Đại hội XIV của Đảng
- Di cư lao động của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và đề xuất giải pháp
-
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Một số lý giải về cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay và tính toán chiến lược của các bên -
Kinh tế
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa : Quan niệm và giải pháp phát triển -
Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại
Liên hợp quốc và những đóng góp của Việt Nam -
Văn hóa - Xã hội
Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa và nâng tầm văn hóa Việt Nam -
Thế giới: Vấn đề sự kiện
Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến thế giới, khu vực và Việt Nam